政事儿|两任厅长,4个月内双双落马( 二 )
2012年4月至2012年12月 , 西藏自治区发改委党组成员、副主任 , 区铁路办主任;
2012年12月至2014年2月 , 西藏自治区林芝地委委员、行署常务副专员;
2014年2月至2015年6月 , 西藏自治区科技厅党组副书记、副厅长;
2015年6月至2017年5月 , 西藏自治区交通运输厅党委常务副书记、常务副厅长(正厅级);
2017年5月至2020年5月 , 西藏自治区交通运输厅党委副书记、厅长 , 第九届西藏自治区党委委员;
2020年5月 , 西藏自治区交通运输厅党委书记、副厅长 , 第九届西藏自治区党委委员 。
2020年10月被查 。
- 国外那些事儿|孩子父亲竟然有2个,女子生下一对双胞胎
- IT那些事儿没有高刷新率屏幕和大功率快充 iPhone 12热销靠什么?
- 中年省文旅厅厅长褚子育赴农发集团“城市厨房”项目考察调研
- 军事那些事儿|280亿一分不能少!,没得商量!第二大经济体向美开出百亿罚单
- 零碎事儿不考虑特斯拉,LG化学要跟谁建立“朋友圈”?
- 监委|西藏自治区交通运输厅党委书记、副厅长永吉接受审查调查
- 中央纪委国家监委网站|西藏交通运输厅副厅长永吉接受审查调查
- “雪域清风”微信公号|西藏自治区交通运输厅党委书记、副厅长永吉被查
- 中央纪委国家监委网站|西藏自治区交通运输厅党委书记、副厅长永吉接受审查调查
- 中央纪委国家监委网站客户端|西藏自治区交通运输厅党委书记、副厅长永吉接受审查调查